2009-02-13: Geschäftsanschrift: Im Timpen 4, 45711 Datteln. 38.350,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Köster, Klaus, geb. Köster, Datteln, *10.12.1956; Köster, Walter, geb. Köster, Datteln, *13.05.1946. Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3,11 EUR beschlossen.
2021-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Köster, Ludwig, Datteln, *14.09.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Dörtelmann, Matthias, Herten, *04.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.