2009-11-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.10.2009. Geschäftsanschrift: Pertolzhofen, Wagnerner Str. 14a, 92545 Niedermurach. Gegenstand des Unternehmens: Metallbau, Stahlbau, Schlosserei und Kunstschmiede. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Segerer, Alois, Schwandorf, *09.12.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz. Neuer Sitz: Maxhütte-Haidhof. Geschäftsanschrift: Hans-Böckler-Str. 11, 93142 Maxhütte-Haidhof.
2020-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Segerer, Alois, Schwandorf, *09.12.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Altendorfer, Oliver, Waldkirchen, *15.03.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2021 hat die Satzung neu gefasst.