2006-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Schielein + Teubner Verwaltungs GmbH.
2011-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: die Verwaltung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere die Wahrnehmung der Geschäftsführung als alleinige persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft in Firma Schielein + Teubner Quarzsandwerk Starkenberg GmbH & Co. KG, die den Betrieb eines Kieswerkes, die Herstellung von und den Handel mit Baustoffen zum Gegenstand des Unternehmens hat. Geändert, nun: Geschäftsführer: Teubner, Thomas, Elstertrebnitz, *17.07.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2011 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Starkenberger Quarzsandwerke Verwaltungs GmbH. Neuer Gegenstand: Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung an Firma Starkenberger Quarzsandwerke GmbH & Co. KG mit Sitz in Starkenberg (Amtsgericht Jena HRA 202794).
2012-06-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Kraasa Gewerbegebiet 1, 04617 Starkenberg.
2012-10-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Plügge, Kai, Zeitz, *08.04.1981; Rehnert, Claudia-Susann, Bad Köstritz, *24.02.1968.
2015-10-13: Bestellt: Geschäftsführer: Kluge, Jens, Jena, *19.02.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-10: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Teubner, Thomas, Löbichau OT Großstechau, *17.07.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohn, Claudia-Susann, Bad Köstritz, *24.02.1968.
2020-10-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weißgerber, Peggy, Starkenberg OT Kostitz, *17.07.1977.