2014-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Mellingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Hainholzstr. 4, 99441 Mellingen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Elke, Rudi, Elektromeister, Weimar. Bestellt: Geschäftsführer: Neumann, Marco, Kleinromstedt, *10.03.1977; Weidemann, Peter, Weimar, *20.11.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-14: Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2016 hat die Änderung des § 3 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.