2011-11-30: Bestellt zum Geschäftsführer: Steiner, Marc, Bad Berleburg, *22.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung des Wohnorts und Ergänzung des Geburtsdatums weiterhin Geschäftsführer: Steiner, Else, Williamstown, USA, *11.03.1932, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Künkel, Rainer, Biedenkopf, *09.05.1946; Steiner, Marc, Bad Berleburg, *22.07.1967.