2007-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 8.708,11 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Stammkapital ) beschlossen. Neues Stammkapital: 520.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführerin: Stroh, Hedda, geb. Depner, Rodenbach, *16.12.1970. Geändert, nun: Geschäftsführer: Andabak, Anto, Frankfurt am Main, *02.01.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2007-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 230.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 750.000,00 EUR.
2008-06-26: Die Gesellschafterversammlung vom 26.5.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 850.000,00 EUR.
2012-09-04: Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 860.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Strbac, Dragan, Erlensee, *14.05.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Strbac, Dragan, Wöllstadt, *14.05.1967.
2012-10-01: Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 870.000,00 EUR.
2013-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 55.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 925.000,00 EUR.
2014-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsführer) beschlossen. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführerin: Stroh, Hedda, Nidderau, *16.12.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Bittner, Ulrich, Hanau, *05.01.1958. Vertretungsrecht geändert, nun: Geschäftsführer: Andabak, Anto, Frankfurt am Main, *02.01.1969; Strbac, Dragan, Erlensee, *14.05.1967. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Steinhart, Otto Julius, Erlensee, *03.10.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Bittner, Ulrich, Hanau, *05.01.1958.
2016-09-05: Nicht mehr Geschäftsführerin: Stroh, Hedda, Nidderau, *16.12.1970.