2008-08-12: Bestellt als Geschäftsführer: Stell, Jan Bernd, Bocholt, *19.06.1979, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-08: Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Raiffeisenring 35 - 37, 46395 Bocholt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Stell, Thomas, Bocholt, *29.07.1945.