2009-05-04: d. Laaber.Geschäftsanschrift: Marktstauden 1, 84056 Rottenburg a.d. Laaber. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ecker, Christoph, Rottenburg an der Laaber, *05.04.1981.
2009-05-27: d. Laaber.Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Stephan Ecker GmbH.
2014-01-28: d. Laaber. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Seidererstr. 38, 84056 Rottenburg a.d. Laaber. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ecker, Tatjana, Rottenburg a.d. Laaber, *28.06.1972.