2007-01-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Riemer, Mark, Winsen, *07.02.1973.
2010-12-10: Geschäftsanschrift: Am Mühlenberg 4, 19243 Wittenburg.
2011-12-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Krack, Holger, Ahrensburg, *03.05.1959.
2014-12-09: Prokura erloschen: Schliesser, Stefan, Bad Schwartau, *04.09.1960.
2016-05-10: Firma von Amts wegen berichtigt, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: SternMaid Verwaltungsgesellschaft mbH, Wittenburg .