2014-11-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Staiger, Utz Florian, München, *05.12.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Jost, Andrea, München, *12.02.1965; Prof. Dr. Zugmaier, Oliver, Lechbruck, *31.03.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jost, Andrea, München, *12.02.1965; Prof. Dr. Zugmaier, Oliver, Lechbruck, *31.03.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Feldten, Matthias, München, *13.11.1979.
2021-02-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Feldten, Matthias, München, *13.11.1979. Bestellt: Geschäftsführer: Jost, Andrea, München, *12.02.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-21: Bestellt: Geschäftsführer: Mehlhorn, Falk, Freiburg i. Breisgau, *02.06.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jost, Andrea, München, *12.02.1965.