2009-09-14: Geschäftsanschrift: Kleiner Schlossplatz 13, 70173 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Groos, Ulrike, Düsseldorf, *22.08.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ackermann, Marion Yvonne, Stuttgart, *02.02.1965.
2017-12-19: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführerin: Dr. Groos, Ulrike, Stuttgart, *22.08.1963.