2010-02-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.02.2010. Geschäftsanschrift: Goslarer Straße 57, 70499 Stuttgart. Gegenstand: die nachhaltige Verbesserung der nationalen und internationalen humanitären Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Katastrophenhilfe und Nothilfe durch eigene Maßnahmen. Hierbei hat die Aus- und Weiterbildung der tätigen und empfangenden Personen einen hohen Stellenwert. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Braitmaier, Peter, Ehningen, *02.02.1980; Dr. Kees, Tobias, Tübingen, *09.03.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Granzow, Tanja, Tübingen, *17.06.1983; Dr. Gromer, Stefan, Stuttgart, *10.12.1970.
2010-03-15: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Gesellschaftszweck) beschlossen.
2011-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Braitmaier, Peter, Ehningen, *02.02.1980. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gromer, Stefan, Stuttgart, *10.12.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Granzow, Tanja, Tübingen, *17.06.1983. Prokura erloschen: Dr. Gromer, Stefan, Stuttgart, *10.12.1970.
2020-12-08: Neue Geschäftsanschrift: Talstraße 19, 70825 Korntal-Münchingen. Einzelprokura: Dr. med. Lorenz, Hanjo, Stuttgart, *22.09.1975; Neuendorf, Christine, Neustetten, *02.03.1967.
2022-03-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. med. Lorenz, Hanjo, Stuttgart, *22.09.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kees, Tobias, Tübingen, *09.03.1976. Prokura erloschen: Dr. med. Lorenz, Hanjo, Stuttgart, *22.09.1975. Einzelprokura: Dr. Kees, Tobias, Tübingen, *09.03.1976.