2006-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Stolz, Bernd, Blieskastel, *12.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Stolz, Dieter, Blieskastel, *23.12.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 S.1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung der Firma, die Erweiterung des Unternehmensgegenstands sowie die Erhöhung des Stammkapitals um 14.000,00 EUR beschlossen. Neue Firma: Stolz elektrocheck GmbH. Neuer Gegenstand: Die Ausführung von Elektroinstallationen, Industriemontage, Antennenbau, Reparaturen sowie Sachverständigentätigkeit, Gutachtertätigkeit, Thermografie, Temperatur- und Feuchtemessung, Arbeitnehmerüberlassung und Innenausbau. Neues Stammkapital: 40.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Stolz, Dieter, Blieskastel, *23.12.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Stolz, Bernd Joachim, Blieskastel, *12.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Industiering 10, 66440 Blieskastel.
2022-01-19: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Einzelprokura: Stolz, Yvonne, Blieskastel, *12.02.1977.