2008-01-23: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Berg, Gina-Beate, Wutha/Farnroda, *20.09.1940, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Becker, Gabriele, Markkleeberg, *28.06.1961.
2012-07-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berg, Gina-Beate, Wutha/Farnroda, *20.09.1940. Bestellt: Geschäftsführer: Kübler, Florian, Solingen, *20.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Becker, Gabriele, Markkleeberg, *28.06.1961.
2021-03-09: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Waldkraiburger Str. 1, 82538 Geretsried. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kübler, Florian, Geretsried, *20.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.