2015-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wendland, Jens. Geschäftsführer: 3.
Schneider, Armin, *29.08.1962, Bargteheide, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-11-09: Geschäftsführer: 4.
Schwarz, Bertram Michael, *26.09.1959, Berlin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-03: Geschäftsanschrift: Kornkamp 40, 22926 Ahrensburg; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 ist der Sitz der Gesellschaft von Barsbüttel nach Ahrensburg verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 .
2018-05-16: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag in § 14 geändert worden.
2019-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Schwarz, Bertram Michael