2017-10-16: Geschäftsanschrift: Poststraße 1, 21509 Glinde; Gegenstand: Die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von spezialchemischen Produkten aller Art, deren Handel, Vertrieb und Vermarktung sowie sämtliche damit in Zusammenhang
stehende Tätigkeiten, sowie die Übernahme von industriellen Betreiberaufgaben für HBV- und LAU-Anlagen, einschließlich Lohnverarbeitung und Überlassung von Arbeitnehmern gemäß Arbeitbeitnehmerüberlassungsgesetz. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Dr. Winkelmann, Gunnar, *24.06.1971, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.03.2010
zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.03.2012
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.09.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Leuna (Amtsgericht Stendal, HRB 17162) nach Glinde verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz)sowie in § 1 Abs. 1 (Firma). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 22.09.2011
2021-06-08: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Böttger, Frank
2021-06-24: Name der Firma: Storimpex Bioenergie GmbH; Gegenstand: ist der Im- und Export, der Handel mit Waren aller Art, auch der Außenhandel, jedoch mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren insbesondere Versorgung von Biodieselanlagen mit nachhaltigen Rohstoffen, z. B. Altspeisefette, Fettsäuren sowie der Handel mit Biodiesel und anderen/ähnlichen Derivaten. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Winkelmann, Gunnar; Geschäftsführer: 2.
Mecklenburg, Veit, *02.02.1970, Goslar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Nr. 1 und § 2 Nr. 1 (Gegenstand) geändert.