2010-12-01: Bestellt als Geschäftsführer: Stork, Wolfgang, Preußisch Oldendorf, *30.12.1966; Stork, Uwe, Preußisch Oldendorf, *02.03.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stork, Anneliese, Pr. Oldendorf, *26.05.1940.