2010-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Kausch, Steffen, Angelbachtal, *11.12.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-15: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Hartmann, Martin Bernhard, Waghäusel, *17.09.1959; Kausch-Hartmann, Ellen Anna, geb. Rakowski, Waghäusel, *29.07.1948, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Martin Bernhard, Waghäusel, *17.09.1959; Kausch, Steffen, Angelbachtal, *11.12.1975.
2018-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2018-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Martin, Waghäusel, *17.09.1959; Kausch, Steffen, Angelbachtal, *11.12.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2020-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.