2014-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 205.000,00 EUR erhöht. Bestellt als Geschäftsführer: Streich, Wolfgang, Balingen, *22.09.1937, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Streich, Wolfgang, Balingen, *22.09.1937.