2007-07-18: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Peintinger, Werner, Euskirchen, *24.03.1966.
2017-01-24: Bestellt als Geschäftsführer: Mans, Günther M., Prüm, *30.12.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2019-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Vette, Jörg-Achim, Minden, *09.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Stuppiello, Giuseppe, Porta Westfalica, *16.08.1962.
2020-08-20: Name von Amts wegen berichtigt in: Geschäftsführer: Mans, Günter M., Prüm, *30.12.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2020-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stuppiello, Giuseppe, Porta Westfalica, *16.08.1962.
2020-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Sperzel, Jürgen, Kassel, *13.01.1974.
2022-02-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2021 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert.
2022-02-24: Prokura erloschen: Peintinger, Werner, Euskirchen, *24.03.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scherb, Markus, Hellenthal, *18.05.1976.
2022-04-19: Bestellt als Geschäftsführer: Brand, Oliver Peter, Dormagen, *08.02.1966.