2009-09-07: Die Gesellschaft hat am 18.08.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-08-09: Die Gesellschaft hat am 28.07.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-09-06: Die Gesellschaft hat am 27.08.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2011-01-24: Geschäftsanschrift: Börsenstraße 3, 70174 Stuttgart. Prokura erloschen: Kopp, Werner, Bietigheim-Bissingen, *13.04.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brecht, Wilfried, Rudersberg, *11.09.1957.
2011-08-22: Die Gesellschaft hat am 12.08.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-08-27: Die Gesellschaft hat am 16.08.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-07-15: Die Gesellschaft hat am 04.07.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-08-19: Bestellt als Vorstand: Elsässer, Jürgen, Leinfelden-Echterdingen, *21.06.2013. Nicht mehr Vorstand: Reissner, Hans-Joachim, Bankkaufmann, Stuttgart, *07.05.1940.
2014-05-13: Die Gesellschaft hat am 09.05.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-05-20: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Elsässer, Jürgen, Leinfelden-Echterdingen, *21.06.1956. Prokura erloschen: Brecht, Wilfried, Rudersberg, *11.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Madej, Uwe, Fellbach, *11.03.1961.
2015-06-16: Die Gesellschaft hat am 11.06.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2016-06-28: Die Gesellschaft hat am 21.06.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-06-16: Die Gesellschaft hat am 08.06.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-07-25: Die Gesellschaft hat am 11.07.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-09-20: Bestellt als Vorstand: Huppert, Michael, Ohmden, *25.12.1971. Nicht mehr Vorstand: Elsässer, Jürgen, Leinfelden-Echterdingen, *21.06.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scheurle, Michael, Adelberg, *23.01.1968; Dr. Weiß, Harald, Stuttgart, *29.09.1975; Ziesel, Thomas, Schwäbisch Gmünd, *16.11.1972.
2018-11-09: Prokura erloschen: Bürkle, Martin, Allmersbach im Tal, *27.05.1967.
2019-01-30: Die Gesellschaft hat am 18.01.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-07-17: Die Gesellschaft hat am 03.07.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-11-11: Änderung der Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 129, 70372 Stuttgart.
2020-07-22: Die Gesellschaft hat am 17.07.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-08-06: Bestellt als Vorstand: Grötsch, Oliver, Winnenden, *11.12.1971. Nicht mehr Vorstand: Huppert, Michael, Ohmden, *25.12.1971. Prokura erloschen: Scheurle, Michael, Adelberg, *23.01.1968.
2021-07-08: Die Gesellschaft hat am 02.07.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-02-03: Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Weiß, Harald, Stuttgart, *29.09.1975. Prokura erloschen: Madej, Uwe, Fellbach, *11.03.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seiss, Steffen, Baden-Baden, *17.11.1967.
2022-02-16: Die Gesellschaft hat am 14.02.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-07-20: Die Gesellschaft hat am 20.07.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.