2010-12-30: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schloßstr. 1, 75223 Niefern-Öschelbronn. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Suedes, Alfred sen., Metzgermeister, Niefern- Öschelbrorm, *02.01.1930; Suedes, Margarete, geb. Bürck, Niefern- Öschelbronn, *19.11.1932, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Suedes, Elke, geb. Maier, Pforzheim, *08.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Suedes, Margarete, geb. Bürck, Niefern- Öschelbronn, *19.11.1932.
2015-05-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Suedes, Alfred Rolf sen., Niefern-Öschelbronn, *02.01.1930.