2009-02-17: Geschäftsanschrift: Industriestraße 2, 73466 Lauchheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Tomita, Kunihiro, Nishinomiya, Hyogo (Japan), *07.09.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Minato, Yoshihiro, Osaka (Japan), *25.06.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-29: Bestellt als Geschäftsführer: Murayama, Atsushi, Düsseldorf, *04.04.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Takadaya, Takahiro, Düsseldorf, *15.05.1961.
2010-09-21: Bestellt als Geschäftsführer: Ushijima, Nozomi, Takarazuka City, Hyogo Prefecture, 665-0002, Japan, *21.05.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Minato, Yoshihiro, Osaka (Japan), *25.06.1953.
2010-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
2012-02-21: Bestellt als Geschäftsführer: Sakata, Toshimitsu, Aalen, *01.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Tsukada, Hiroshi, Aalen, *17.06.1952.
2012-09-18: Bestellt als Geschäftsführer: Tomita, Kunihiro, Amagasaki, Hyogo (Japan), *07.09.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ushijima, Nozomi, Takarazuka City, Hyogo Prefecture, 665-0002, Japan, *21.05.1957.
2014-12-09: Der zwischen der Gesellschaft und der "Sumitomo Electric Hartmetall GmbH", Willich (Amtsgericht Krefeld HRB 3226) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 18.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 18.07.2014 zugestimmt.
2016-07-14: Bestellt als Geschäftsführer: Sahashi, Toshiyuki, Kyoto / Japan, *31.12.1960; Uesaka, Shinya, Düsseldorf, *22.04.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Tomita, Kunihiro, Amagasaki, Hyogo / Japan, *07.09.1955.
2016-08-02: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Murayama, Atsushi, Ikeda City, Osaka / Japan, *04.04.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Sakata, Toshimitsu, Aalen, *01.07.1961.
2020-07-20: Bestellt als Geschäftsführer: Kagiya, Yu, Düsseldorf, *27.05.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Uesaka, Shinya, Düsseldorf, *22.04.1966.
2021-07-22: Bestellt als Geschäftsführer: Kimura, Kazuyoshi, Toyonaka-City, Osaka / Japan, *15.05.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sahashi, Toshiyuki, Kyoto / Japan, *31.12.1960.