2007-04-10: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ravensburg.
2007-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Ergänzung des § 4 a (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hentzel, Hansjörg, Bamberg, *07.05.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Stefan, Weingarten, *03.07.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Stefan, Weingarten, *03.07.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Lorinser, Franz, Ravensburg, *15.05.1969; Schöttke, Horst, Deggenhausertal, *15.02.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-10: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Josef-Strobel-Straße 38, 88213 Ravensburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Schöttke, Horst, Deggenhausertal, *15.02.1963.