2005-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Durchführung von ambulanten und stationären Hilfemaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht sowie bei sozial benachteiligten Erwachsenen.
2010-02-25: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 9 (Bekanntmachungen, Sonstiges) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Jugendhilfe Seitz gemeinnützige GmbH. Geschäftsanschrift: Gartenstraße 36, 89233 Neu-Ulm. Errichtet: Zweigniederlassung/en mit abweichender Firma: JEHW Jugend- und Erwachsenenhilfe Württemberg gemeinnützige GmbH, Zweigniederlassung der Jugendhilfe Seitz gemeinnützige GmbH, 89073 Ulm, Geschäftsanschrift: Ensigerstraße 42, 89073 Ulm.
2012-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 3 (Gemeinnützigkeit) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gemeinnützige GmbH. Zweigniederlassung und Geschäftsanschrift geändert, nun: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 89075 Ulm, Geschäftsanschrift: Eberhard-Finckh-Straße 47, 89075 Ulm. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung von ambulanten und stationären Hilfemaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht sowie bei sozial benachteiligten und von sozialer Benachteiligung bedrohten Erwachsenen.
2016-11-07: Postleitzahl von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Gartenstraße 36, 89231 Neu-Ulm.
2021-04-15: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der §§ 2 sowie 3 (Gemeinützigkeit) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Förderung der Kinder- u. Jugendhilfe, die Förderung von sozial benachteiligten oder von sozialer Benachteiligung bedrohten Erwachsenen sowie die Unterstützung Hilfsbedürftiger. Bestellt: Geschäftsführer: Jaschek, Oliver Werner, Burtenbach, *13.05.1980, einzelvertretungsberechtigt. Personendaten (Name) geändert, nun: Geschäftsführer: Lapelosa, Marco Emanuel, Dillingen, *21.10.1986, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Sazama, Meike, Blaustein, *16.03.1967.