2008-06-16: SWIETELSKY-FABER GmbH Kanalsanierung, Schlierschied/Hunsrück (Hauptstraße 2, 55483 Schlierschied/Hunsrück). Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiner, Helmut, Hufschlag, *17.03.1943.
2009-09-18: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 2, 55483 Schlierschied. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Herber, Albert, Mainz, *02.02.1951; Korn, Reiner, Oberkammlach, *16.10.1953.
2012-01-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kopp, Wolfram, Schieder-Schwalenberg, *16.01.1959.
2012-06-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Martin, Ainring, *21.05.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Schuhböck, Wilhelm, Traunstein, *26.11.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wagner, Martin, Ainring, *21.05.1967.
2013-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 26 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2014-12-16: Bestellt als Geschäftsführer: Brunecker, Jörg-Harald, Buxtehude, *18.08.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-16: Bestellt als Geschäftsführer: Brunecker, Jörg-Harald, Buxtehude, *18.08.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmelzer, Winfried, Kellenbach, *28.02.1948; Schuhböck, Wilhelm, Traunstein, *26.11.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Beckers, Tatjana, Hochscheid, *22.06.1981, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.