2016-12-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schibschid, Klaus, Eurasburg, *06.10.1951. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Baryga, Kai-Uwe, Eichenau, *15.12.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Machtlfinger Str. 13, 81379 München.