2006-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 200.000,00 EUR.
2016-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Wanner, Thorsten, Altenstadt , *02.02.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Gausepohl, Anna, Warendorf, *19.06.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: von Schroetter, Friedrich, Warendorf, *23.06.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.