2015-01-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.01.2015. Geschäftsanschrift: Bürglen 11, 88090 Immenstaad am Bodensee . Gegenstand: Das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Systemanalyse mit Schwerpunkten Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Prüfbarkeit. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Tück, Heinz Ulrich, Frickingen, *19.10.1955, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Aryus, Hans-Jörg, Owingen, *13.09.1956; Ellwardt, Joachim, Meersburg, *18.05.1972; Hamp, Frieder, Überlingen, *12.05.1972; Jerger, Alexander, Oberteuringen, *24.05.1974; Müller, Detlef, Salem, *09.12.1955; Parusel, Michael, Daisendorf, *22.11.1961; Veithen, Hans-Joachim, Salem, *20.02.1957.
2021-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Tück, Heinz Ulrich, Frickingen, *19.10.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Jenger, Alexander, Oberteuringen, *24.05.2020, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Aryus, Hans-Jörg, Owingen, *13.09.1956; Jerger, Alexander, Oberteuringen, *24.05.1974; Müller, Detlef, Salem, *09.12.1955; Veithen, Hans-Joachim, Salem, *20.02.1957.
2021-01-25: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Jerger, Alexander, Oberteuringen, *24.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.