2011-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen), 6a und 7 (Bekanntmachnungen) beschlossen.
2019-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr eine Ergänzung um § 6a (Abtretung Geschäftsanteile) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Tim, Hollenstedt, *22.06.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Szibalski, Björn, Maurermeister, Rosengarten, *14.07.1966.