2009-09-28: Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Str. 7, 70794 Filderstadt. Bestellt als Geschäftsführer: Kursawe, Hans-Michael, Herzogenaurach, *31.08.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Seibold, Albert, Diplom-Ingenieur, Ostfildern.
2014-09-16: Der zwischen der Gesellschaft und der "TÜV SÜD Aktiengesellschaft", München (Amtsgericht München HRB 109326) am 11.04.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde am 01.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 11.07.2014 zugestimmt.