TÜV SÜD Product Service GmbH
Formell
2005-10-05:
Die MIKES BABT Product Service GmbH mit dem Sitz in Straßkirchen (Amtsgericht Straubing HRB 9482) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2006-02-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 20 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: TÜV SÜD Product Service GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Birnthaler, Joachim M., München, *25.10.1963. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling, *22.07.1956. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2006-11-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eckert, Dieter, Bruckmühl, *26.12.1958.
2007-03-14:
Prokura erloschen: Eilers, Dirk, München, *05.06.1955.
2007-11-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2008-03-05:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weihofen, Lothar, Garching, *05.09.1963.
2008-04-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2009-07-15:
Geschäftsanschrift: Ridlerstraße 65, 80339 München. Prokura erloschen: Dr. Buitkamp, Hermann, Gröbenzell, *28.08.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *14.05.1970.
2010-01-13:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *14.05.1970. Prokura erloschen: Dr. Butenandt, Jens, Warngau, *14.05.1970; Dr. Kreinberg, Wolfgang, Hannover, *30.12.1947.
2010-10-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2011-09-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Kappelan, Michael, München, *12.07.1966.
2012-05-16:
Die TÜV SÜD Senton GmbH mit dem Sitz in Straubing (Amtsgericht Straubing HRB 9302) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-05-16:
Die Gesellschaft hat am 27.04.2012 mit der TÜV SÜD Umwelt GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195857) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.05.2012 zugestimmt.
2012-10-31:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Birnthaler, Joachim M., München, *25.10.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Kees, Robert, Grafrath, *10.05.1968.
2014-01-22:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.04.2012 mit der TÜV Süd Umwelt GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 195857) ist durch Aufhebung zum 31.12.2013 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2014-08-05:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 mit Nachtrag vom 25.06.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der TÜV SÜD Automotive GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 9.310.000,00 EUR.
2014-08-10:
Die TÜV SÜD Automotive GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111995) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2014 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2015-04-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-04-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2015 hat die Änderung der §§ 8 (Geschäftsführung), 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter), 11 (vormals: Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassungen, jetzt: Einberufung von Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassungen, Geschäftsordnung), 12 (Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder, vormals in § 13), 13 (Aufsichtsratsvergütungen, vormals in § 14), 14 (Gesellschafterversammlungen, vormals in § 15), 15 (Gesellschafterbeschlüsse, vormals in § 16), 16 (Auskunftsrecht der Gesellschafter, vormals in § 17), 17 (Jahresabschluss, vormals in § 18), 18 (Offenlegung, vormals in § 19) und 19 (Schlussbestimmungen, vormals in § 20) der Satzung beschlossen.
2015-09-09:
Bestellt: Geschäftsführer: Dzedzeck, Dirk, München, *07.10.1977.
2016-02-11:
Prokura erloschen: Dr. Kappelan, Michael, München, *12.07.1966.
2016-10-12:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dzedzeck, Dirk, München, *07.10.1977.
2017-02-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Köstner, Maximilian, München, *24.10.1982.
2017-02-15:
Prokura erloschen: Eckert, Dieter, Bruckmühl, *26.12.1958.
2017-02-15:
Bestellt: Geschäftsführer: Lindner, Holger, Singapur / Singapur, *07.01.1968.
2018-01-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2017 hat die Änderung der §§ 2 und 16 (Auskunftsrecht der Gesellschafter) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kees, Robert, Grafrath, *10.05.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Havel, Peter, München, *18.03.1972.
2018-07-13:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindner, Holger, Singapur / Singapur, *07.01.1968.
2018-07-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2019-06-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-01-15:
Bestellt: Geschäftsführer: von Welij, Patrick, München, *17.05.1981.
2020-01-22:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: van Welij, Patrick, München, *17.05.1981.
2021-01-26:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Havel, Peter, München, *18.03.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Reithmaier, Walter, Brannenburg, *18.09.1967.