2009-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Tönshoff, Barbara, Dortmund, *06.11.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Papenkort, Patrick, Dortmund, *25.06.1982; Seyler, Ingo, Witten, *10.11.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Seyler, Ingo, Witten, *10.11.1957.
2009-10-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.09.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Geschäftsanschrift: Am Apelstück 2, 44388 Dortmund. 26.000,00 EUR.
2011-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2011 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Von Amts wegen berichtigend eingetragen: der Maschinenhandel und der Maschinenservice.
2014-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Seyler, Ingo, Witten, *10.11.1957.