2015-12-16: Bestellt: Geschäftsführer: Swoboda, Norbert, Möser OT Lostau, *05.12.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-23: Bestellt: Geschäftsführer: Swoboda, Steve, Magdeburg, *15.11.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Swoboda, Steve, Magdeburg, *15.11.1982.
2020-10-12: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand Stammkapital, Vertretungsregelung . Neue Firma: TÜV AUSTRIA RWP GmbH. Neuer Gegenstand: Die universelle Werkstoffprüfung. Bestellt: Geschäftsführer: Keil, Jens, Leverkusen, *25.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Swoboda, Norbert, Möser OT Lostau, *05.12.1960; Thiel, Holger, Gornau, *21.11.1958. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Swoboda, Steve, Magdeburg, *15.11.1982, einzelvertretungsberechtigt.