2007-03-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Friedrich-Kirschenbauer, Gabriele, geb. Louis, Kaufmännische Angestellte, Mainz. Bestellt als Geschäftsführer: Bungert, Dirk, Oestrich-Winkel, *09.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bingen am Rhein beschlossen. Neuer Sitz: Bingen am Rhein. Geschäftsanschrift: Am Ockenheimer Graben 5, 55411 Bingen am Rhein.
2013-11-06: Einzelprokura: Kasper, Sven Markus, Bad Kreuznach, *02.10.1979.
2014-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2014 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-02-04: Prokura erloschen: Kasper, Sven Markus, Bad Kreuznach, *02.10.1979.