2008-08-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Welti, Karl, Lampertheim, *12.01.1962.
2009-07-17: Geschäftsanschrift: Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen. Geschäftsführer: Tubic, Milan, Rauenberg, *25.07.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Tubic, Milan, Rauenberg, *25.07.1963.
2017-03-21: Bestellt als Geschäftsführer: Hermann, Hans-Frieder, Bruchsal, *19.07.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Warwas, Herbert, Heidelberg, *15.03.1957.
2018-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.
2020-11-26: Wohnort geändert, nunmehr Geschäftsführer: Matheis, Thilo, Bobenheim am Berg, *22.01.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hermann, Hans-Frieder, Bruchsal, *19.07.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kaufeld, Nadine, Kirchheim an der Weinstraße, *07.10.1975; Müller, Andreas, Hermersberg, *07.01.1965.