2012-11-22: Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Elmar, Weinheim, *08.07.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Seidel, Christian, Lindenfels, *07.06.1974. Prokura erloschen: Schneider, Elmar, Weinheim, *08.07.1962.
2013-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Dittlinger, Norbert, Viernheim, *11.02.1960.