2017-03-10: Geschäftsanschrift: Möllhagen 5, 24589 Nortorf; Gegenstand: Beratung, Planung und Montage im Glasfaser- und Netzwerkbereich; Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten. Geschäftsführer: 1. Nissen, Tommy, *11.08.1971, Tønder/Dänemark; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.Thørgersen, Torben, *18.04.1971, Sønderburg / Dänemark; Einzelprokura; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 08.02.2017
2017-05-31: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Möllhagen 5, 24589 Schülp bei Nortorf
2018-01-16: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Hüttenkamp 5, 24536 Neumünster; Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Thøgersen, Torben, *18.04.1971, Sønderborg ; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Nissen, Tommy; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Thørgersen, Torben
2018-01-16: Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden