2005-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2004 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 322,49 EUR auf 31.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Insbesondere wurde weiterhin geändert: §§ 1 (Firma und Sitz bzgl. Sitz) und 2 (Gegenstand). Neuer Gegenstand: Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, deren Geschäftszweck der Betrieb eines Fuhrunternehmens und eines Baumaschinenverleihes ist, insbesondere bei der TBV Transporte GmbH & Co. KG mit Sitz in Penig. Neues Stammkapital: 31.000,00 EUR.
2014-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat die Änderung der Ziffer 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Zusammenlegung, Einziehung von Geschäftsanteilen, Erwerb von eigenen Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-04-23: Vertretungsbefugnis geändert und Wohnort von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Tusche, Martina, Frohburg, *12.11.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beuckert, Steve, Lunzenau, *06.03.1983; Leonhardt, Marcus, Jessen, *08.10.1987.