2008-03-25: Bestellt als Geschäftsführer: Prestel, Victor, Freiburg im Breisgau, *10.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Holzer, Thomas, Freiburg im Breisgau, *08.02.1952.
2010-09-13: Neue Geschäftsanschrift: Stephanienstraße 10, 79100 Freiburg im Breisgau. Bestellt als Geschäftsführer: Bonvin, Blaise, Montana (Schweiz), *14.02.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Prestel, Bernhard, Freiburg i.Br, *01.08.1944.
2013-07-22: Neue Geschäftsanschrift: Fahnenbergplatz 1, 79098 Freiburg im Breisgau. Nicht mehr Geschäftsführer: Bonvin, Blaise, Montana (Schweiz), *14.02.1976.
2016-09-05: Neue Geschäftsanschrift: Günterstalstraße 11-13, 79102 Freiburg im Breisgau.