2016-05-12: Geschäftsanschrift: Gewerbepark 8, 17039 Trollenhagen. Nicht mehr Geschäftsführer: Paulisch, Gerd, Neubrandenburg, *06.02.1948; Zinke, Heiko, Salow, *11.02.1966. Geschäftsführer: Smit, Johan Theodoor, Geuensee / Schweiz, *14.03.1966; Welker, Daniel, Schenkon / Schweiz, *04.07.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.