2013-01-23: Geändert, nun: Geschäftsführer: Kottmeyer, Jost, Kaufmann, Bad Oeynhausen, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführerin: Zwicknagl, Dana, Fambach, *21.02.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Richter, Hans-Jürgen, Bad Oeynhausen, *09.04.1964.
2013-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2012 hat die Änderung der §§ 17(Jahresabschluss) sowie 21 (Abfindungsguthaben) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2013-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung des § 15 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.