2017-12-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Alter Teichweg 41, 22081 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ekelund, Lennart Claas, Hamburg, *17.11.1983.
2019-05-06: Bestellt Geschäftsführer: Ekelund, Lennart Claas, Hamburg, *17.11.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert , nun Geschäftsführer: Ekelund, Helmut Dipl.-Volkswirt, Hamburg, *18.01.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Ekelund, Lennart Claas, Hamburg, *17.11.1983.