2005-11-17: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Nahen, Jürgen, Malermeister, Bad Driburg, *09.03.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Grants, Juris, Trockenbauer, Schloß Holte-Stukenbrock, *18.06.1969.
2008-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Willebadessen beschlossen.