2017-10-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Max-Eyth-Str. 14, 71364 Winnenden. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Feiling, Jürgen, Leutenbach, *29.08.1961; Schmitz, Volker, Welzheim, *13.09.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-08: Bestellt als Geschäftsführer: Böhme, Marcel, Winnenden, *15.11.1989, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2022-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Feiling, Jürgen, Leutenbach, *29.08.1961.