2010-10-08: Nicht mehr Geschäftsführerin: Klein, Franziska, Riegelsberg, *14.11.1951. Bestellt zum Geschäftsführer: Müller, Dirk, Riegelsberg, *25.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Dirk, Riegelsberg, *25.12.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Hans Jürgen, Riegelsberg, *13.10.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2013-06-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Waldstraße 57, 66292 Riegelsberg.
2015-12-18: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Marco, Riegelsberg, *03.02.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Hans Jürgen, Riegelsberg, *13.10.1940.