2010-02-08: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Zettachring 8, 70567 Stuttgart. Einzelprokura: Hofrichter, Swen, Esslingen am Neckar, *11.02.1975.
2011-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2011 hat die Einfügung der Ziffer 6a ( Genehmigtes Kapital ) in den Gesellschaftsvertrag beschlossen. Die Geschäftsführung ist kraft Gesellschaftsvertrages ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung ( 24.11.2011 ) das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 12.800,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011 ).
2013-10-14: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Zeller, Jürgen, Wissgoldingen, *06.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Neue Geschäftsanschrift: Nikolaus-Otto-Straße 25, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
2019-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 246.032,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Produktion, die Bewerbung und der Vertrieb auch im Wege der Erteilung von Lizenzen von elektronischen Diensten und Produkten, bezogen auf Spezifikationen, Architektur, Modellierung, Entwurf und Test, Analyse, Auswertung, technische Unterstützung und Beratung im Bereich der Elektronik, Mikroelektronik, Nachrichtentechnik und technischen Informatik; wie z.B. integrierte Schaltkreise, Leiterkarten, Software und elektronische Systeme sowie die Vergabe von Nutzungsrechten an gewerblichen Schutzrechten und für die entwickelten Produkte der Gesellschaft sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängenden Aktivitäten, die für die Durchführung und die Entwicklung des Geschäfts der Gesellschaft dienlich sein können. Sämtliche Leistungen der Gesellschaft können auf weltweiter Basis vertrieben werden. Stammkapital nun: 246.032,00 EUR.
2019-08-26: Prokura erloschen: Desbard, Michel, San Franzisko/USA, *08.06.1948.