2011-12-19: Geschäftsführer: Timm, Daniel, *02.08.1979, Neuruppin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-08-21: Geschäftsführer: Hannaleck, Rüdiger, *25.10.1958, Neuruppin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Timm, Daniel. Nicht mehr Prokurist: Dietrich. Prokura: Dolle, Andrea, *05.07.1976, Temnitzquell OT Netzeband, Einzelprokura. Timm, Daniel, *02.08.1979, Neuruppin, Einzelprokura
2016-03-17: Kapital: 51.144,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2016 ist das Stammkapital auf 51.129,19 EUR umgestellt, sodann auf 51.144,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 und Ziff. 13 (Beschlussfassung), ferner wurde Ziffer 22 ersatzlos gestrichen.