2012-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2012 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde § 5 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) Ziffer 5. geändert. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2013-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Zimmermann, Hans. Bestellt als Geschäftsführer: Fröhlich, Sebastian, Langenfeld, *22.02.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-03-05: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie die damit vereinbaren Tätigkeiten gem. § 33 i.V.m. § 57 Abs. 3 StBerG.
2014-02-10: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Fröhlich, Sebastian, Langenfeld, *22.02.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2016-10-17: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Fröhlich, Sebastian, Langenfeld, *22.02.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Jansen, Thorsten, Solingen, *25.05.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und § 10 (Geschäftsführung) beschlossen.