2010-05-17: Geschäftsanschrift: Willmersdorfer Str. 15, 16356 Werneuchen. Geschäftsführer: 2. Splinter, Nico, *29.03.1981, Werneuchen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Becker, Ramona, geb. Kraatz; Geschäftsführer: 3. Becker, Christian, *20.12.1958, Werneuchen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2011 ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt um § 18 (Gesellschafterbeschlüsse).